Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün prezident seçkilərindən sonra istefa verən ölkə hökumətinə rəhbər – Baş nazir təyin olunub. Milli Məclis indiyəqədərki Baş nazir Əli Əsədovun bu posta namizədliyini təsdiqləyib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Əli Əsədov yenidən Baş nazir təyin edilib.
KONKRET.az Qaynarinfo-ya istinadən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan SSRİ və müstəqillik dönəmində Baş nazir olmuş şəxslərin siyahısını təqdim edir:
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920)
1. Fətəli xan Xoyski (1875-1920) – Bitərəf
Səlahiyyət müddəti: 25.05.1918 -14.04.1919
2. Nəsib bəy Yusifbəyli (1881–1920) – Müsavat Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 28.05.1919 – 30.03.1920
Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikası (1922–1936) və Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası (1936-1991)
Xalq Komissarları Sovetinin Sədrləri
3. Nəriman Nərimanov (1870–1925) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 28.04.1920 – 06.05.1922
4. Qəzənfər Musabəyov (1888–1938) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 06.05.1922 – 14.03.1930
5. Dadaş Bünyadzadə (1888–1938) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 14.03.1930 – 23.10.1932
6. Mir Cəfər Bağırov (1896–1956) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 23.10.1932 – 12.12.1933
7. Hüseyn Rəhmanov (1902–1937) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 12.12.1933 – 22.08.1937
8. Teymur Quliyev (1888–1965) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 13.11.1937 – 28.03.1946
Nazirlər Sovetinin sədrləri
9. Teymur Quliyev (1888–1965) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 28.03.1946 – 06.04.1953
10. Mir Cəfər Bağırov (1896–1956) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 06.04.1953 – 20.07.1953
11. Teymur Quliyev (1888–1965) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 20.07.1953 – 01.03.1954
12. Sadıq Rəhimov (1914–1975) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 01.03.1954 – 08.06.1958
13. Vəli Axundov (1916–1986) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 08.06.1958 – 10.07.1959
14. Məmməd İsgəndərov (1915–1985) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 10.07.1959 – 29.12.1961
15. Ənvər Əlixanov (1917–1992) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 29.12.1961 – 10.04.1970
16. Əli İbrahimov (1913–1985) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 10.04.1970 – 22.01.1981
17. Həsən Seyidov (1932–2004) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 22.01.1981 – 27.01.1989
18. Ayaz Mütəllibov (1938–2022) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 27.01.1989 – 26.01.1990
19. Həsən Həsənov (1940–) – Kommunist Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 26.01.1990 – 07.02.1991
Azərbaycan Respublikası dövrü (1991–cari)
20. Həsən Həsənov (1940–) – Bitərəf
Səlahiyyət müddəti: 07.02.1991 – 04.02.1991
21. Rəhim Hüseynov (1936–2023) – Bitərəf
Səlahiyyət müddəti: 14.05.1992 – 30.01.1993
22. Pənah Hüseynov (1957–) – Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
Səlahiyyət müddəti: 28.04.1993 – 30.06.1993
23. Surət Hüseynov (1959–2023) – Hərbi
Səlahiyyət müddəti: 30.04.1993 – 07.10.1994
24. Fuad Quliyev (1941–) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 07.10.1994 – 20.06.1996
25. Artur Rasizadə (1935–) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 20.06.1996 – 04.08.2003
26. İlham Əliyev (1961–) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 04.08.2003 – 04.11.2003
27. Artur Rasizadə (1935–) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 04.11.2003 – 21.04.2018
28. Novruz Məmmədov (1947–) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 21.04.2018 – 08.10.2019
29. Əli Əsədov (1956-) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 08.10.2019 – Davam edir
29. Əli Əsədov (1956-) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 08.10.2019 – 14.02.2023
29. Əli Əsədov (1956-) – Yeni Azərbaycan Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 16.02.2023- Davam edir
Müvəqqəti
Məmmədhəsən Hacınski (1875–1931) – Müsavat Partiyası
Səlahiyyət müddəti: 30.03.1920 – 28.04.1920
Firuz Mustafayev (1933-2018) – Bitərəf
Səlahiyyət müddəti: 04.03.1992 – 14.05.1992
Əli Məsimov (1953-) – Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
Səlahiyyət müddəti: 05.02.1993 – 28.04.1993